Renseignements sur Rouben Zakharian
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Rouben Zakharian
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1539783, Registre du commerce Zoug, (170)
Q Capital AG, in Hünenberg, CHE-110.339.446, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 144 vom 29.07.2013, Publ. 1003673).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zakharian, Rouben, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiger, Dr. Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marty, Daniel, von Unteriberg, in Küssnacht am Rigi, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 6778050, Registre du commerce Zoug, (170)
Q Capital AG, in Hünenberg, CH-170.3.026.790-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200142).
Statutenänderung:
25.05.2012. Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 25.05.2012 den Beschluss über die Ermächtigung einer genehmigten Kapitalerhöhung vom 21.05.2010 gemäss näherer Umschreibung in den Statuten angepasst. [gestrichen: Die Generalversammlung hat mit Beschluss vom 21.05.2010 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Saladin, Stefan, von Luzern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schweiger, Dr. Friedrich, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zakharian, Rouben, österreichischer Staatsangehöriger, in Wien (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.