Renseignements sur Thomas Zahnd
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Thomas Zahnd
Participations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Zahnd
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005838787, Registre du commerce Berne, (36)
biwog BIELER WOHNBAUGENOSSENSCHAFT, in Biel/Bienne, CHE-102.962.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin Arn, Chantal, von Basel, in Biel/Bienne, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unseld Kost, Lukas, von Rorschach, in Biel/Bienne, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Busswil BE (Lyss), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renfer, Christian, von Meinisberg, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Thomas, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marbach, Claude, von Alberswil, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwiauer-Linder, Leonhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strobel, Salome, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Thomas, von Bolligen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005657370, Registre du commerce Berne, (36)
Genossenschaft FAB-A, in Biel/Bienne, CHE-116.004.613, Genossenschaft (SHAB Nr. 53 vom 16.03.2022, Publ. 1005428061).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Michael, von Trachselwald, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Thomas, von Bolligen, in Biel/Bienne, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Widmer, Martine, von Eich, in Biel/Bienne, Co-Präsidentin der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sigrist, Daniel, von Sigriswil, in Biel/Bienne, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Massa Bösch, Giovanna Silvia Laura, von Ebnat-Kappel, in Biel/Bienne, Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schmid, Herbert Josef, von Frick, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Feller, Andrea Barbara, von Kirchdorf (BE), in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Tschachtli, Roman, von Kerzers, in Biel/Bienne, Sekretär (Nichtmitglied), mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1005311227, Registre du commerce Berne, (36)
Planum Biel AG, in Biel/Bienne, CHE-107.426.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 16.01.2017, Publ. 3284349).
Statutenänderung:
29.09.2021.
Zweck neu:
Durchführung von Planungsarbeiten in den Bereichen Architektur, Siedlung, Verkehr, Landschaft. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, Grundstücke und Immobilien erwerben und verkaufen, und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 102'000.00 [bisher: CHF 91'800.00]. Bei der Nachliberierung vom 29.09.2021 werden Forderungen in der Höhe von CHF 10'200.00 verrechnet, wofür die bisher zu 90% liberierten 204 Namenaktien zu CHF 500.00 voll liberiert werden.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage gemäss Sacheinlagevertrag vom 08.07.1992 und Übernahmebilanz per 30.05.1992: Aktiven CHF 98'619.70 und Passiven CHF 4'557.45 der nicht im Handelsregister eingetragenen einfachen Gesellschaft "Planum, Architektur, Siedlung, Verkehr, Landschaft, Markus Rebmann, Daniel Sigrist und Thomas Zahnd", in Biel BE, zum Preise von CHF 94'062.25, wovon CHF 91'800.-- auf das Aktienkapital angerechnet werden und wofür 204 Namenaktien ausgegeben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder e-mail (wenn Adressen bekannt), andernfalls Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. Gemäss Erklärung vom 29.09.2021 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meichtry Treuhand AG (CHE-111.713.151), in Biel/Bienne, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Thomas, von Bolligen, in Biel/Bienne, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sigrist, Daniel, von Sigriswil, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].