Renseignements sur Chantal Gysin Arn
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Chantal Gysin Arn
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006111606, Registre du commerce Berne, (36)
architektur gmbh h s g z n, in Nidau, CHE-199.144.246, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 31 vom 14.02.2022, Publ. 1005404407).
Statutenänderung:
12.08.2024.
Firma neu:
architektur gmbh h s g n.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: schriftlich oder elektronisch.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zoboli, Sarah, von Brügg, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schüpbach, Markus, von Signau, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 70 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Gysin Arn, Chantal, von Lyss, Liestal und Basel, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: von Lyss, Liestal und Basel, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Hartmann, Robert, von Bellmund, in Ligerz, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 30 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Negri, Nicola Nerino, von Bern, in Bern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Muri b. Bern (Muri bei Bern), mit 20 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numéro de publication: HR02-1005838787, Registre du commerce Berne, (36)
biwog BIELER WOHNBAUGENOSSENSCHAFT, in Biel/Bienne, CHE-102.962.212, Genossenschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2021, Publ. 1005338741).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gysin Arn, Chantal, von Basel, in Biel/Bienne, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Unseld Kost, Lukas, von Rorschach, in Biel/Bienne, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Busswil BE (Lyss), Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Renfer, Christian, von Meinisberg, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Klotz, Thomas, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Marbach, Claude, von Alberswil, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zwiauer-Linder, Leonhard, österreichischer Staatsangehöriger, in Biel/Bienne, Co-Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Strobel, Salome, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahnd, Thomas, von Bolligen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005291532, Registre du commerce Berne, (36)
Stiftung BFB - Bildung Formation Biel-Bienne, in Biel/Bienne, CHE-109.990.652, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2020, Publ. 1005047565).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Janssen, Beny, von Troinex, in Nidau, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Janssen, Benno];
Gysin Arn, Chantal, von Basel, in Biel/Bienne, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.