Renseignements sur Jürg Hermann Zahnd
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Jürg Hermann Zahnd
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005619164, Registre du commerce Berne, (36)
Baugenossenschaft Monbijou, in Biel/Bienne, CHE-100.556.433, Genossenschaft (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2016, Publ. 2598913).
Domizil neu:
Battenbergweg 57, 2504 Biel/Bienne.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rothenbühler, Monika, von Lützelflüh, in Bühl bei Aarberg (Bühl), Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Racine, André Jämes, von Lamboing, in Port, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Jürg Hermann, von Guggisberg, in Erlach, Mitglied und Kassier der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Patrick, von Ipsach, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Krähenbühl, Michel, von Trub, in Péry (Péry-La Heutte), Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Beutler, Frieda, von Trubschachen, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: 1187513, Registre du commerce Berne, (36)
Wohnbaugenossenschaft Sonniger Hof, in Biel/Bienne, CH-073.5.000.188-1, Genossenschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2013, Publ. 1054949).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zahnd, Jürg Hermann, von Guggisberg, in Erlach, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5250596, Registre du commerce Berne, (36)
Immo-Partner Verwaltungs AG, in Muri bei Bern, CH-035.3.011.269-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2007, S. 3, Publ. 4014724).
Statutenänderung:
04.06.2009.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Vermietung und die Verwaltung von Immobilien, die Beratung in und die Vermittlung von solchen Geschäften sowie die Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen im In- und Ausland erwerben, errichten oder sich mit solchen zusammenschliessen, Patente, Lizenzen und Vertretungen im In- und Ausland erwerben, verwalten und übertragen, Grundstücke und Liegenschaften erwerben oder weiterveräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 04.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Verwaltungsdomizil erloschen] [gestrichen: Verwaltungsdomizil: Schwarzenburgstrasse 127, 3097 Liebefeld].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Zahnd, Jürg, von Guggisberg, in Bern, mit Kollektivprokura zu zweien;
SEEWER TREUHAND AG, in Brügg, Revisionsstelle.