Renseignements sur Alain Zahler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Alain Zahler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005797712, Registre du commerce Berne, (36)
Arbeitsmarktkontrolle Bern (AMKBE), in Bern, CHE-114.511.394, Verein (SHAB Nr. 87 vom 05.05.2023, Publ. 1005739145).
Statutenänderung:
28.04.2023. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Castro, Antonio, von Ipsach, in Ipsach, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rumpf, Walter, von Basel, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Yvonne, von Ringgenberg (BE), in Frauenkappelen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahler, Alain, von Haute-Sorne, in Safnern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
GEWERBETREUHAND AG BERN (CHE-107.985.580), in Bern, Revisionsstelle [bisher: Gewerbetreuhand AG Treuhandstelle des Gewerbeverbandes der Stadt Bern (CHE-107.985.580)].
Numéro de publication: HR02-1005589075, Registre du commerce Berne, (36)
Baugeno Biel Genossenschaft, in Biel/Bienne, CHE-101.326.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005417670).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Höllmüller, Cédric, von Winterthur, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Busswil BE (Lyss), Präsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Kapic, Nedzad, von Kerzers, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sidler, Karin, von Luzern, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahler, Alain, von Haute-Sorne, in Safnern, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numéro de publication: HR02-1004551886, Registre du commerce Berne, (36)
Baugeno Biel Genossenschaft, in Biel/Bienne, CHE-101.326.551, Genossenschaft (SHAB Nr. 188 vom 28.09.2017, Publ. 3777313).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kaegi, Pascal Andreas, von Basel und Bauma, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Bur, Samuel, von Selzach, in Selzach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Höllmüller, Cédric, von Winterthur, in Biel/Bienne, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leuzinger, Monique, von Lyss, in Biel/Bienne, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahler, Alain, von Haute-Sorne, in Safnern, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zahn, Uwe, von Gerzensee, in Nidau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].