Renseignements sur Fulya Yavuz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Fulya Yavuz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005443861, Registre du commerce Zurich, (20)
Functional Gym GmbH, in Dietikon, CHE-423.366.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 15.03.2019, Publ. 1004588343).
Firma neu:
Functional Gym GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
Die Gesellschaft hat ihr Domizil eingebüsst.
Weitere Adressen:
Liquidationsadresse: c/o Fulya Yavuz, Badstrasse 2, 8953 Dietikon. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 09.03.2022 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Fulya, von Schlieren, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004588343, Registre du commerce Zurich, (20)
WmvR GmbH, bisher in Kreuzlingen, CHE-423.366.951, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2018, Publ. 4220909).
Statutenänderung:
04.09.2018.
Firma neu:
Functional Gym GmbH.
Sitz neu:
Dietikon.
Domizil neu:
Überlandstrasse 18, 8953 Dietikon.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Förderung der körperlichen Fitness und Gesundheit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Vertretungen übernehmen sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sein können, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bozpapagan, Sahin, von Kreuzlingen, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yavuz, Fulya, von Schlieren, in Dietikon, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.