Renseignements sur Deniz Yalcin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Deniz Yalcin
Participations
Dernières notifications FOSC pour Deniz Yalcin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005334771, Registre du commerce Berne, (36)
Ess-Wellen AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-144.258.946, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 22.06.2020, Publ. 1004916021).
Statutenänderung:
29.10.2021.
Sitz neu:
Bern.
Domizil neu:
Spitalgass-Passage 16, 3011 Bern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Yalcin, Deniz, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Soydan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Taylan, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Di Prete, Mario, italienischer Staatsangehöriger, in Oberwil BL, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scarpino, Marco, italienischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR01-1004916021, Registre du commerce Berne, (36)
Ess-Wellen AG, in Urtenen-Schönbühl, CHE-144.258.946, Solothurnstrasse 53, 3322 Urtenen-Schönbühl, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.06.2020.
Zweck:
Der Zweck der Gesellschaft ist das Führen von Gastronomiebetrieben sowie der Import und Export von Lebensmitteln und Bioprodukten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen, solche errichten oder übernehmen, Grundstücke erwerben, verwalten, belasten und veräussern sowie alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder mit diesem direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
schriftlich oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 16.06.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Yalcin, Deniz, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Soydan, türkischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Yalcin, Taylan, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004862790, Registre du commerce Berne, (36)
Stöckli Bodenbeläge AG, in Ittigen, CHE-105.751.723, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3491713).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Yalcin, Deniz, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.