Renseignements sur Rolf Wuethrich
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Rolf Wuethrich
Dernières notifications FOSC pour Rolf Wuethrich
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005140996, Registre du commerce Soleure, (241)
VIP - Travels GmbH, in Olten, CHE-115.189.266, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, S.0, Publ. 1529837).
Firma neu:
VIP - Travels GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 29.03.2021 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacob, Justin, indischer Staatsangehöriger, in Dubai (AE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 3486701, Registre du commerce Soleure, (241)
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH, in Olten, CHE-114.468.539, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2014, Publ. 1529825).
Firma neu:
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.03.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Gesellschafter, Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 6106234, Registre du commerce Soleure, (241)
OLTEN LUXURY CONCEPTS DISTRIBUTION GMBH, in Olten, CH-241.4.007.742-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2010, S. 16, Publ. 5718254).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suleimenov, Ilyas, Staatsangehöriger von Kasachstan, in Almaty (KZ), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wuethrich, Rolf, von Steinen, in Olten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 25 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, ohne Stammanteil].