Renseignements sur Marianne Wolleb
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marianne Wolleb
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3282389, Registre du commerce Argovie, (400)
swissherdbook Aargau, Genossenschaft, in Brugg, CHE-102.466.611, Genossenschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1422601).
Domizil neu:
c/o Schweizer Bauernverband (SBV), Laurstrasse 10, 5200 Brugg AG.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauri, Christian, von Hirschthal, in Seon, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolleb, Marianne, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied der Verwaltung, Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stadler, Melanie, von Birrwil, in Seon, Mitglied der Verwaltung, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4761076, Registre du commerce Argovie, (400)
Aargauischer Fleckviehzuchtverband, in Brugg, CH-400.5.902.049-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 2).
Statutenänderung:
23.02.2008.
Domizil neu:
c/o Schweizerischer Bauernverband, Laurstrasse 10, Treuhand und Schätzungen, 5201 Brugg AG. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 22.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Oberhofen, in Oberhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner, Werner, von Egliswil, in Egliswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Hans, von Trub, in Uerkheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Ulrich, von Sumiswald, in Unterbözberg, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Daniel, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Alfred, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Christian, von Hirschthal, in Seon, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolleb, Marianne, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Karl, von Gondiswil, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Urs, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reimann, Urs, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.