Renseignements sur Urs Probst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Urs Probst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6317680, Registre du commerce Argovie, (400)
Aargauischer Fleckviehzuchtverband, in Brugg, CH-400.5.902.049-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2008, S. 1, Publ. 4761076).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Senn, Hansulrich, von Densbüren, in Densbüren, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Probst, Urs, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wolleb, Christian, von Lupfig, in Lupfig, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kuhn, Stefan, von Dietlikon, in Wil AG, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 5933294, Registre du commerce Argovie, (400)
Milchgenossenschaft Laufenburg, in Laufenburg, CH-400.5.904.243-3, Genossenschaft (SHAB Nr. 70 vom 12.04.2005, S. 2, Publ. 2787416).
Firma neu:
Milchgenossenschaft Laufenburg in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 25.11.2010 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Probst, Urs, von Laufenburg, in Laufenburg, Präsident der Verwaltung und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wicki, Peter, von Aristau, in Mettau, Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Meier, Herbert, von Leibstadt, in Laufenburg, Mitglied der Verwaltung und Aktuar, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied der Verwaltung und Aktuar mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 4761076, Registre du commerce Argovie, (400)
Aargauischer Fleckviehzuchtverband, in Brugg, CH-400.5.902.049-5, Genossenschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2002, S. 2).
Statutenänderung:
23.02.2008.
Domizil neu:
c/o Schweizerischer Bauernverband, Laurstrasse 10, Treuhand und Schätzungen, 5201 Brugg AG. [Die publikationspflichtigen Tatsachen haben keine Änderung erfahren.]. Gemäss Erklärung des Vorstandes vom 22.11.2008 untersteht die Genossenschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oeschger, Urs, von Oberhofen, in Oberhofen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kleiner, Werner, von Egliswil, in Egliswil, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zaugg, Hans, von Trub, in Uerkheim, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Ryser, Ulrich, von Sumiswald, in Unterbözberg, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siegrist, Daniel, von Fahrwangen, in Fahrwangen, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Siegrist, Alfred, von Meisterschwanden, in Meisterschwanden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hauri, Christian, von Hirschthal, in Seon, Mitglied der Verwaltung und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wolleb, Marianne, von Lupfig, in Lupfig, Mitglied der Verwaltung und Kassierin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jordi, Karl, von Gondiswil, in Brittnau, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Probst, Urs, von Laufenburg, in Laufenburg, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reimann, Urs, von Wölflinswil, in Wölflinswil, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.