Renseignements sur Franziska Wirz
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Franziska Wirz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2040579, Registre du commerce Zoug, (170)
Stiftung Wohnheim Eichholz, in Zug, CHE-109.391.977, Stiftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2013, Publ. 7173780).
Urkundenänderung:
09.01.2015.
Organisation neu:
[Die bisher im Handelsregister eingetragene Bemerkung über die Organisation wird gelöscht.]. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wyss-Leuppi, Imelda, von Cham und Zug, in Cham, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bossard, Magdalena, genannt Madeleine, von Zug, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hegglin, Margrith, von Menzingen, in Menzingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Sennrich, Heinz, von Auw, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wattenhofer, Dorothea, von Lachen, in Risch, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Arnet-Vanoni, Theresia, von Neuheim, in Oberägeri, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Arnet, Theresia, von Cazis und Gettnau, in Neuheim];
Bayer, Stefan, von Bad Zurzach und Zug, in Zug, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassier des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grimm Zwicky, Gabriela, von Zug, in Zug, Sekretärin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher:von Diessenhofen und Mollis, Sekretärin (Nichtmitglied) mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Looser, Vinka, von Nesslau, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hausheer, Andreas, von Steinhausen, in Steinhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Grabas, Ursula, deutsche Staatsangehörige, in Baar, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Franziska, von Diepflingen, in Affoltern am Albis, Zeichnungsberechtigte, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Witschi, Peter, von Hindelbank, in Ingenbohl, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 928523, Registre du commerce Zoug, (170)
Spitex Kanton Zug, in Baar, CH-170.6.000.208-1, Verein (SHAB Nr. 117 vom 19.06.2012, Publ. 6724162).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wismer, Elisabeth, von Aadorf und Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Franziska, von Diepflingen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rindlisbacher, Margrit, genannt Maggie, von Sins, Lützelflüh und Zug, in Zug, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oehmke Schiess, Petra, von Zug, in Hünenberg, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 6724162, Registre du commerce Zoug, (170)
Spitex Kanton Zug, in Baar, CH-170.6.000.208-1, Verein (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2011, S. 0, Publ. 6279288).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Walter, von Hünenberg und Zug, in Hünenberg, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lechmann, Beda, von Sumvitg, in Oberägeri, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Imhof, Konrad, von Spiringen, in Baar, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wirz, Franziska, von Diepflingen, in Affoltern am Albis, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Steinhausen].