Renseignements sur Franco Winiger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Franco Winiger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5629302, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
IT Wing GmbH, in Rapperswil-Jona, CH-320.4.051.063-5, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2007, S. 10, Publ. 4056630).
Domizil neu:
Spinnereistrasse 3, 8640 Rapperswil. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 03.05.2010 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 15'000.00 [bisher: in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4584758, Registre du commerce Zoug, (170)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil-Jona, CH-320.4.055.392-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2007, S. 11, Publ. 4059928).
Gründungsstatuten:
31.03.2004.
Statutenänderung:
19.06.2008.
Firma neu:
Skywood Systems GmbH.
Sitz neu:
Zug.
Domizil neu:
Bundesstrasse 3, 6304 Zug.
Zweck neu:
Entwicklung und Vertrieb von Sotware sowie allgemeiner EDV-Dienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Alfänger, Werner, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 9'000.00;
Aegerter, Nina, von Zürich, in Regensberg, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
London Commerce Ltd , in London (GB), Gesellschafterin, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Alfänger, Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in St. Blasien (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Iten, Markus, von Unterägeri, in Unterägeri, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 4059928, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Soft Wing GmbH, bisher in Rapperswil SG, CH-320.4.055.392-4, Entwicklung und Vertrieb von Software sowie allgemeine EDV-Dienstleistungen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 105 vom 03.06.2004, S. 11, Publ. 2290368).
Sitz neu:
Rapperswil-Jona. [behördliche Umbenennung].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Winiger, Franco, von Rapperswil-Jona, in Rapperswil SG (Rapperswil-Jona), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.-- [bisher: von Jona, in Rapperswil SG].