Renseignements sur Alfred Wild
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Alfred Wild
Dernières notifications FOSC pour Alfred Wild
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1016369, Registre du commerce Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Gossau, in Gossau ZH, CH-020.5.901.367-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 163 vom 23.08.2012, Publ. 6820462).
Statuten neu:
07.06.2013, 21.06.2013.
Rechtsform neu:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung.
Umwandlung:
Die Genossenschaft wird gemäss Umwandlungsplan vom 07.06.2013 und Bilanz per 31.12.2012 mit Aktiven von CHF 238'808.75 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 192'550.00 in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Die Genossenschafter erhalten 7 Stammanteile zu CHF 6'000.00.
Firma neu:
Wawijo Immobilien GmbH.
Domizil neu:
c/o Heinrich Joss, Berghofstrasse 42, 8625 Gossau ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, den Aus- und Umbau, das Halten, die Verwaltung und Veräusserung von Immobilien sowie die Erbringung von damit zusammenhängenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen sowie alle Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Stammkapital neu:
CHF 42'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. [bisher: Pflichten: Pflichten: Siehe Statuten.].Mitteilungen neu: Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Nelly, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Mitglied der Verwaltung und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Joss, Heinrich, von Arni BE, in Gossau ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Wäfler, Alfred, von Frutigen, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Mitglied der Verwaltung und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien, ohne Stammanteil];
Wild, Alfred, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Fahrni, Walter, von Unterlangenegg, in Gossau ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Kehrli, Stefan, von Gadmen, in Gossau ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Kunz, Rudolf, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Weber, Urs, von Maur, in Gossau ZH, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Registre du commerce Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Gossau, in Gossau ZH, Bezweckt ist die bestmögliche Verwertung der in Gossau und Umgebung produzierten Kuhmilch, Genossenschaft, (SHAB Nr.91 vom 10.05.1996, S.2699).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wild, Alfred, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kunz, Rudolf, von Stäfa, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Registre du commerce Zurich, (20)
Sennereigenossenschaft Gossau, in Gossau ZH, Genossenschaft (SHAB Nr.38 vom 24.2.1993 S.919).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, Werner, von Gadmen, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Fahrni, Walter, von Unterlangenegg, in Gossau ZH, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wild, Alfred, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weber, Urs, von Maur und Schwerzenbach, in Gossau ZH, Vizepräsident und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien.