Renseignements sur Jürg Wiesendanger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Jürg Wiesendanger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004579469, Registre du commerce Argovie, (400)
Wushu Akademie Schweiz GmbH, in Unterentfelden, CHE-284.162.649, Mattenweg 16, 5035 Unterentfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
21.02.2019.
Zweck:
Schule für chinesische Kampfkünste, Unterricht derselben, insbesondere von Wushu, Handel mit Waren, Organisieren von Reisen sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten;
kann sich an Unternehmen aller Art beteiligen sowie Grundstücke und Liegenschaften erwerben, vermieten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das unter der Bezeichnung Wushu Akademie Schweiz, in Unterentfelden, geführte Geschäft, gemäss Vertrag vom 21.02.2019 und Übernahmebilanz per 31.12.2018 mit Teilaktiven von CHF 46'457.53 und Teilpassiven von CHF 26'457.53, wofür 200 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung:
Vom Gesetz abweichende Modalitäten für die Abtretung von Stammanteilen gemäss näherer Umschreibung in den Statuten. Gemäss Erklärung des Gründers vom 21.02.2019 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Wiesendanger, Jürg, von Frauenfeld, in Unterentfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Wiesendanger, Rosetta, von Frauenfeld, in Unterentfelden, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004489779, Registre du commerce Argovie, (400)
Oel-Pool AG, in Suhr, CHE-102.607.834, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2018, Publ. 1004485991).
Statutenänderung:
27.10.2018.
Firma neu:
Volare Group AG.
Zweck neu:
Erwerb und Verkauf, Halten und Verwalten von Beteiligungen an in- und ausländischen Unternehmen aller Art, ferner Anlage und Verwaltung des sonstigen Vermögens;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB oder durch Brief oder E-Mail an die der Gesellschaft zuletzt angegebene Adresse.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Beutler, Martin, von Buchholterberg, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hübscher, Matthias, von Thayngen, in Urdorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Läuffer, Marc, von Fraubrunnen, in Wohlen AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lötscher, Christoph, von Escholzmatt, in Safnern, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lüthard, Heinz, von Zürich, in Glashütten, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mattmann, Orfeo, von Luzern, in Tennwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maurer, Bernhard, von Zürich, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oppliger, Markus, von Heimiswil, in Erlinsbach AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Roth, Alfred, von Melchnau, in Aarau Rohr, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schärer, Jürg, von Affoltern im Emmental, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vorburger, Andreas, von Hünenberg, in Auw, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zepf, Armin, von Winterthur, in Seengen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meyer, Stéphane, von Buchs (AG), in Aarau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Duttwiler, Konrad, von Ehrendingen, in Muhen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiesendanger, Jürg, von Frauenfeld, in Unterentfelden, mit Kollektivunterschrift zu zweien.