Renseignements sur Elena Wiedenhofer Vena
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Elena Wiedenhofer Vena
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005942966, Registre du commerce Argovie, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381302). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Turgi].
Numéro de publication: HR02-1005381302, Registre du commerce Argovie, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004784300, Registre du commerce Argovie, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MeiTreu und Partner AG (CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle.