Elena Wiedenhofer Vena
domicilié à 5400 Baden, de Italie Mandats actifs: Caporaso AG Connecté à: Jürg Bloch, Max Bloch, Walter Caporaso et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elena Wiedenhofer Vena" à jour.Vous suivez maintenant "Elena Wiedenhofer Vena".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Elena Wiedenhofer Vena" à jour.Vous suivez maintenant "Elena Wiedenhofer Vena".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Elena Wiedenhofer Vena
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Elena Wiedenhofer Vena
Commerce de produits alimentaires
Commerce de produits alimentaires
Personnes privées avec le nom Elena Wiedenhofer Vena
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Elena Wiedenhofer Vena
Numéro de publication: HR02-1005942966, Registre du commerce Argovie, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 10 vom 14.01.2022, Publ. 1005381302). [Gemeindefusion vom 01.01.2024].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Baden, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Turgi].
Numéro de publication: HR02-1005381302, Registre du commerce Argovie, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 243 vom 16.12.2019, Publ. 1004784300).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004784300, Registre du commerce Argovie, (400)
Caporaso AG, in Würenlingen, CHE-112.997.318, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 12.11.2019, Publ. 1004757619).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tolotos AG (CHE-108.174.029), in Wettingen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Abbà, Dario, von Fislisbach, in Adligenswil, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiedenhofer Vena, Elena, italienische Staatsangehörige, in Turgi, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
MeiTreu und Partner AG (CHE-115.211.902), in Eggenwil, Revisionsstelle.