Renseignements sur Anke Wickenkamp
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anke Wickenkamp
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1578679, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Diners Club AG, in Rapperswil-Jona, CHE-115.271.063, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 23.04.2014, Publ. 1465037).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Crameri Rodriguez Galban, Nadia Caroline, von Poschiavo, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicole, René Markus, von Basel und Zürich, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wickenkamp, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5794920, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Diners Club AG, in Rapperswil-Jona, CH-320.3.066.316-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 17.08.2010, S. 12, Publ. 5772774).
Domizil neu:
Diners Club Tower, Alte Jonastrasse 24, 8640 Rapperswil.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Crameri Rodriguez Galban, Nadia Caroline, von Poschiavo, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Nicole, René Markus, von Basel und Zürich, in Winkel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Van Ooyen, Hans-Georg, deutscher Staatsangehöriger, in Radolfzell am Bodensee (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wickenkamp, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 5772780, Registre du commerce Zurich, (20)
Diners Club AG, in Zürich, CH-020.3.021.511-7, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 89 vom 10.05.2010, S. 28, Publ. 5625258).
Statutenänderung:
06.08.2010.
Firma neu:
D. Card Servicing AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(D. Card Servicing Ltd.) (D. Card Servicing SA).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen an Betreiber des Kreditkartengeschäfts, insbesondere im Bereich IT, Call Center Services, Infrastrukturdienstleistungen und Schulung von Mitarbeitern;
sie kann sämtliche Tätigkeiten ausführen, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit der Erbringung solcher Dienstleistungen stehen;
sie kann Vertretungen übernehmen, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, insbesondere die Finanzierung von Beteiligungsgesellschaften;
sie kann Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Felix C., von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Crameri Rodriguez Galban, Nadia, von Poschiavo, in Dübendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wickenkamp, Anke, deutsche Staatsangehörige, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien.