Renseignements sur Dieter Wetzel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Dieter Wetzel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1848167, Registre du commerce Argovie, (400)
wetzel.it gmbh, bisher in Augst, CHE-113.979.719, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 160 vom 20.08.2012, Publ. 6815540).
Gründungsstatuten:
09.08.2012.
Statutenänderung:
29.10.2014.
Sitz neu:
Kaiseraugst.
Domizil neu:
c/o Didier Wetzel, Im Buebechilch 9, 4303 Kaiseraugst.
Zweck neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Bereich Informationstechnologien und Internet, Durchführen von Beratungen, Konzepterstellungen, Schulungen und Realisierung von Projekten im Bereich Informationstechnologien und Internet und diesen nahestehenden Bereichen;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Dieter, genannt Didier, von Aesch BL, in Kaiseraugst, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Wetzel, Dieter (genannt Didier), in Augst];
Vogel, Nicole, von Basel, in Kaiseraugst, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: in Augst].
Numéro de publication: 1647663, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Terria AG, in Basel, CHE-147.862.245, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2013, Publ. 1132563).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Dieter genannt Didier, von Aesch BL, in Augst, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nachbur, Peter, von Basel, in Muri b. Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 1108383, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Terria AG, in Basel, CH-270.3.014.478-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2011, Publ. 6393066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jespersen, Philip Erik, britischer Staatsangehöriger, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wetzel, Dieter genannt Didier, von Aesch BL, in Augst, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frick, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].