Renseignements sur Tim Robert Werthmüller
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Tim Robert Werthmüller
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005642643, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
H + B Profil AG, in Basel, CHE-103.690.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 147 vom 02.08.2021, Publ. 1005262650).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler Dreyfus, Cyrill, von Fischbach, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Werthmüller, Tim, von Basel, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Musy, Luc, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005080970, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
H + B Profil AG, in Basel, CHE-103.690.594, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 245 vom 18.12.2014, S.0, Publ. 1887999). Gemäss Erklärung vom 04.01.2021 erfüllt die Gesellschaft die Voraussetzungen für den Verzicht auf die eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rosenberg, Jean-Pierre, von Basel, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BANDO TREUHAND AG (CH-280.3.005.107-8), in Ettingen, Revisionsstelle;
Dürrenberger Heiber, Margrit, von Basel, in Riehen, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler Dreyfus, Cyrill, von Fischbach, in Binningen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Werthmüller, Tim, von Basel, in Basel, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Musy, Luc, von Binningen, in Binningen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
D'Huc, Franz, von Mönchaltorf, in Langnau am Albis, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Heiber, Andreas, von Basel, in Riehen, mit Einzelprokura [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004658987, Registre du commerce Bâle-Ville, (270)
Wohngenossenschaft Drei Linden, in Basel, CHE-103.447.817, Genossenschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2018, Publ. 4093797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schelker, Anton genannt Toni, von Ramlinsburg, in Basel, Mitglied der Verwaltung und Verwalter, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten der Verwaltung;
Bielser, Urs, von Pratteln, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten oder den Verwaltern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kaufmann, Daniel, von Kestenholz, in Basel, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Vizepräsidenten;
Werthmüller, Tim Robert, von Basel, in Basel, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder Vizepräsidenten;
Berger, Thorsten, deutscher Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.