Renseignements sur Samuel Wenger
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Samuel Wenger
Participations
Dernières notifications FOSC pour Samuel Wenger
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005651533, Registre du commerce Berne, (36)
PERSONALFÜRSORGESTIFTUNG DER GRAND HOTEL REGINA-GRINDELWALD AG, in Grindelwald, CHE-109.437.059, Stiftung (SHAB Nr. 8 vom 14.01.2015, S.0, Publ. 1928791).
Name neu:
PERSONALFÜRSORGESTIFTUNG DER GRAND HOTEL REGINA-GRINDELWALD AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der Bernischen BVG- und Stiftungsaufischt (BBSA) vom 25.11.2022 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reinhard, Tobias Ernst, von Sumiswald, in Bern, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Stäubli, Johann, von Zürich, in Lenk im Simmental (Lenk), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wenger, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Zürcher, Beat Werner, von Bern, in Herrenschwanden (Kirchlindach), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1005338767, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Grindelwald, Genossenschaft, in Grindelwald, CHE-107.192.467, Genossenschaft (SHAB Nr. 80 vom 27.04.2021, Publ. 1005160650).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burgener, Hans, von Grindelwald, in Grindelwald, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenger, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gerber-Bösch, Anna Maria, von Oberlangenegg, in Lütschental, Vizepräsidentin der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Hefti, Dominik, von Glarus Süd, in Grindelwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Teuscher, Samuel, von Lütschental, in Grindelwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Allmen, Nadine, von Lauterbrunnen, in Lütschental, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005153535, Registre du commerce Berne, (36)
LANDI Grindelwald, Genossenschaft, in Grindelwald, CHE-107.192.467, Genossenschaft (SHAB Nr. 85 vom 03.05.2019, Publ. 1004622442).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bohren, Lorenz, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Aeschlimann, Beat, von Rüderswil, in Grindelwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Roth, Anton, genannt Toni, von Grindelwald, in Grindelwald, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Burgener, Hans, von Grindelwald, in Grindelwald, Vizepräsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gerber-Bösch, Anna Maria, von Oberlangenegg, in Lütschental, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wenger, Samuel, von Grindelwald, in Grindelwald, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung].