Renseignements sur Vico Weist
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Vico Weist
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006002252, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ViREQ eHealth GmbH, in Salenstein, CHE-394.542.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 217 vom 06.11.2020, Publ. 1005017275).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in Gross Kreutz (Havel) (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Nexus AG (HRB 602434), in Donaueschingen (DE), Gesellschafterin, mit 33 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Weist, Vico, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mewes, René, deutscher Staatsangehöriger, in Kloster Lehnin (DE), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: HR02-1005017275, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ViREQ eHealth GmbH, in Salenstein, CHE-394.542.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 15 vom 23.01.2020, Publ. 1004812651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meyer, Kurt, von Gottlieben, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weist, Vico, deutscher Staatsangehöriger, in Salenstein, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Golzow (DE)].
Numéro de publication: HR02-1004812651, Registre du commerce Thurgovie, (440)
ViREQ eHealth GmbH, in Wagenhausen, CHE-394.542.190, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 27.12.2016, S.0, Publ. 3248225).
Statutenänderung:
20.01.2020.
Sitz neu:
Salenstein.
Domizil neu:
Lochstrasse 17, 8268 Salenstein.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schibli, Daniel, von Fislisbach, in Kaltenbach (Wagenhausen), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weist, Vico, deutscher Staatsangehöriger, in Golzow (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Mewes, René, deutscher Staatsangehöriger, in Kloster Lehnin (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 14 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Schröder, Pascal, deutscher Staatsangehöriger, in Gross Kreutz (Havel) (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 3 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Meyer, Kurt, von Gottlieben, in Salenstein, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.