Renseignements sur Dr. med. vet. Daniel Weiss
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Dr. med. vet. Daniel Weiss
Dernières notifications FOSC pour Dr. med. vet. Daniel Weiss
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005059750, Registre du commerce Grisons
Mondiana AG, in St. Moritz, CHE-160.680.321, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 216 vom 07.11.2019, Publ. 1004754515).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer;
Weiss, Daniel, von Uster, in Galgenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 3934859, Registre du commerce Grisons, (350)
Mondiana AG, in St. Moritz, CHE-160.680.321, Via Aruons 29, 7500 St. Moritz, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.12.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation und Durchführung von Pferdesport und anderer Veranstaltungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 120'000.00.
Aktien:
1'200 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Kirchgeorg-Malloth, Markus, von Rossa, in Pontresina, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Staub, Silvio Martin, von Ochlenberg, in St. Moritz, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Geschäftsführer;
Barino, Siro, von Vacallo, in Wädenswil, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hertel, Claudia, deutsche Staatsangehörige, in Thun, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steurer, Otto, von Berneck, in Balgach, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weiss, Daniel, von Uster, in Galgenen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roger Tobler Treuhand (CHE-109.356.194), in St. Moritz, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 6826794, Registre du commerce Schwyz, (130)
vet4pet gmbh, in Freienbach, CH-130.4.018.514-2, Postmatte 14, 8807 Freienbach, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
17.08.2012.
Zweck:
Betrieb von Kleintierpraxen, Kleintierambulanz sowie Verkauf von Futter, Futtermittel, Futterzusatzmittel sowie Pflegeprodukte für alle Tierarten (Klein- und Grosstiere);
kann sich an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte sowie Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 17.8.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Höck, Mag. Christine, österreichische Staatsangehörige, in Galgenen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Weiss, Dr. Daniel, von Uster, in Galgenen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 190 Stammanteilen zu je CHF 100.00.