Renseignements sur Petra Weise
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Petra Weise
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2241747, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
ACATIS Investment GmbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Walzenhausen, in Walzenhausen, CHE-113.572.766, Ausländische Zweigniederlassung (SHAB Nr. 81 vom 29.04.2015, Publ. 2123955).
mit Hauptsitz in:
Frankfurt am Main (DE).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weise, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Onex, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Köhn, Manfred, von Walzenhausen, in Rheineck, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Giani-Leber, Dr. Claudia, von Liestal, in Walzenhausen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt am Main (DE)];
Leber, Dr. Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Frankfurt am Main (DE).
Stammeinlage:
EUR 25'600].
Numéro de publication: 2019161, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
ACATIS Service GmbH, in Walzenhausen, CHE-145.871.919, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 32 vom 17.02.2015, Publ. 1993163).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weise, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Onex, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3896540, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Acatis Anlageberatung für Investmentfonds GmbH, Frankfurt am Main, Zweigniederlassung Walzenhausen, in Walzenhausen, CH-300.9.015.414-3, Dorf 104, 9428 Walzenhausen, Zweigniederlassung (Neueintragung).
Firma Hauptsitz:
Acatis Anlageberatung für Investmentfonds GmbH.
Rechtsform Hauptsitz:
Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach deutschem Recht.
Hauptsitz:
Frankfurt am Main (DE).
Statuten Hauptsitz:
09.09.2005.
Handelsregistereintragung Hauptsitz:
13.06.1994.
Zweck Hauptsitz:
Beratung von Privatkunden bei der Geldanlage in Investmentfonds, Verwaltung fremden Vermögens in fremdem Namen und auf fremde Rechnung unter Ausschluss von Rechts- und Steuerberatung sowie Unternehmensberatung.
Kapital Hauptsitz:
EUR 100'000.
Bekanntmachungen Hauptsitz:
Bundesanzeiger.
Eingetragene Personen:
Köhn, Manfred, deutscher Staatsangehöriger, in Walzenhausen, Leiter der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leber, Dr.
Hendrik, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE), Stammeinlage:
EUR 25'600, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Giani-Leber, Dr.
Claudia, von Liestal, in Frankfurt am Main (DE), Stammeinlage:
EUR 25'600, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Yargucu, Faik, deutscher Staatsangehöriger, in Frankfurt am Main (DE).
Stammeinlage:
EUR 10'000, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrrift;
Alta Vista Corporate Finance Beratung GmbH, in Frankfurt am Main (DE).
Stammeinlage:
EUR 38'800, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weise, Petra, deutsche Staatsangehörige, in Onex, Leiterin der Zweigniederlassung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.