Renseignements sur Lukas Weinhold
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Lukas Weinhold
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005709976, Registre du commerce Thurgovie
Bildungsstätte Sommeri, in Sommeri, CHE-105.942.683, Verein (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2020, Publ. 1005061555).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinhold, Lukas, von St. Gallen, in Wängi, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zorell-Gross, Anna, genannt Anne, deutsche Staatsangehörige, in Romanshorn, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: HR02-1005374458, Registre du commerce Appenzell Rh.-Ext., (300)
Ostschweizerisches Wohn-, Alters- und Pflegeheim für Gehörlose, in Trogen, CHE-107.368.619, Stiftung (SHAB Nr. 195 vom 07.10.2020, Publ. 1004994600).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schlegel, Bruno, von Wartau, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rohner, Alexander, von Walzenhausen, in Heiden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherrer, Ruth, von Niederurnen, in Niederurnen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spring, Susanne, von Tägerwilen, in Steckborn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fässler, Antonia Maria, von Appenzell, in Appenzell, Präsidentin des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wüthrich, Stephan, von Trub, in Wolfhalden, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates];
Brunner, Dr. Jakob, von Wattwil, in Glarus Süd, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egli, Johannes Christianus, von Wildhaus-Alt St. Johann, in Mörschwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mathieu, Cornelia, von Albinen, in Glarus Nord, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Nobs, Rainer, von Seedorf (BE), in Romanshorn, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Weinhold, Lukas, von St. Gallen, in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Amriswil].
Numéro de publication: 3193149, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Ostschweizerische Stipendienstiftung für Theologiestudierende, in St. Gallen, CHE-483.663.677, Oberer Graben 31, 9000 St. Gallen, , Stiftung (Neueintragung).
Urkundendatum:
24.04.1882, 01.11.1962, 23.09.2009, 08.11.2016.
Zweck:
Die Stiftung unterstützt Theologiestudierende der sechs evangelischen Kantonalkirchen beider Appenzell, St. Gallen, Glarus, Graubünden, Schaffhausen und Thurgau, aus deren Gebiet sie auch in erster Linie die nötigen Mittel zu erhalten sucht.
Aufsichtsbehörde:
Kirchenrat der Evangelisch-reformierten Kirche des Kantons St. Gallen . Die Stiftung ist eine kirchliche Stiftung, die nicht der staatlichen Aufsicht unterstellt ist und keine Revisionsstelle bezeichnen muss.
Eingetragene Personen:
Walt, Hansueli, von Eichberg, in St. Gallen, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bernet, Markus, von Au SG, in Au SG, Mitglied des Stiftungsrates und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bötschi, Carl, von Schönholzerswilen, in St. Gallen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Eichrodt, Matthias, von Basel, in Schaffhausen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofer, Rudolf, von Kirchlindach, in Elm (Glarus Süd), Mitglied des Stiftungsrates und Aktuar, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rade, Andreas, von Val Müstair, in Chur, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schewe, Susanne, deutsche Staatsangehörige, in Trogen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Weinhold, Lukas, von St. Gallen, in Wängi, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.