Renseignements sur Diana Marion Weikert
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Diana Marion Weikert
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005325893, Registre du commerce Zoug, (170)
Bright Communications GmbH, bisher in Zürich, CHE-195.879.426, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 233 vom 30.11.2017, Publ. 3901355).
Statutenänderung:
07.10.2021.
Firma neu:
Diana Weikert GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Diana Weikert LLC).
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
Arbachstrasse 65, 6340 Baar.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Kommunikationsberatung, PR, Marketingdienstleistungen, Strategieentwicklung, Events, Coaching mit Pferden, Management Coaching und persönliches Coaching sowie den Handel mit Waren. Die Gesellschaft kann sich an Firmen beteiligen, im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich per Brief oder per E-Mail an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weikert, Diana Marion, von Luzern, in Baar, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Zürich].
Numéro de publication: 2843867, Registre du commerce Zurich, (20)
Bright Communications GmbH (Bright Communications LLC), in Zürich, CHE-195.879.426, Döltschiweg 53, 8055 Zürich, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.05.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Kommunikationsberatung, PR, Marketingdienstleistungen, Strategieentwicklung, Events, Coaching mit Pferden, Management Coaching und persönliches Coaching. Die Gesellschaft kann ferner alle Geschäfte tätigen und Verträge abschließen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern oder direkt oder indirekt mit ihm in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann sich an Firmen beteiligen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschließen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen sowie Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.05.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Weikert, Diana Marion, von Luzern, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 1332377, Registre du commerce Zurich, (20)
IN-HALT GmbH, in Zürich, CHE-115.338.514, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 111 vom 11.06.2012, Publ. 6711836).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weikert, Diana Marion, von Luzern und Rickenbach LU, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burkhard, Björn André, von Sumiswald, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bern, Gesellschafter mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gut, Melanie, von Ottenbach, in Zürich, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.