Renseignements sur Detlef Frank Waschnick
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Detlef Frank Waschnick
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1006137390, Registre du commerce Zurich
Verwaltungsverlag Service AG, bisher in Chur, CHE-115.813.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 28.12.2020, Publ. 1005059760).
Statutenänderung:
16.08.2024.
Firma neu:
MI Group AG.
Sitz neu:
Zürich.
Domizil neu:
c/o HCC AG, Talacker 41, 8001 Zürich.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Planung, Projektierung und Realisierung von Bauten aller Art als Generalunternehmung, Erbringen von Dienstleistungen aller Art und Handel mit Waren aller Art in diesem Zusammenhang. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und Auslands beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke, Wertschriften, Patente und andere Schutzrechte erwerben oder weiterveräussern, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Namenaktionäre erfolgen mittels Post, Telefax oder E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Waschnick, Detlef Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zanini, Marc, von Biel/Bienne, in Biel/Bienne, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1005908868, Registre du commerce Grisons
CTI Collecttreuhandinkasso GmbH, in Chur, CHE-338.931.049, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 18 vom 27.01.2021, Publ. 1005084912).
Firma neu:
CTI Collecttreuhandinkasso GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 07.12.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waschnick, Detlef Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1005009723, Registre du commerce Schwyz, (130)
swissment AG, in Wollerau, CHE-115.813.314, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984214).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waschnick, Detlef Frank, deutscher Staatsangehöriger, in Chur, Mitglied, mit Einzelunterschrift.