Renseignements sur Roger Lucas Walser
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roger Lucas Walser
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005764020, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Terra Quarten AG, in Quarten, CHE-102.213.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 115 vom 17.06.2021, Publ. 1005220448).
Firma neu:
Terra Quarten AG in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o Rainer Gallus Giger, Unterrainstrasse 3a, 7310 Bad Ragaz (Liquidationsadresse).
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 15.05.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Johann Walter, genannt Hans, von Quarten, in Oberterzen (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Rainer Gallus, von Quarten, in Bad Ragaz, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Murg (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Walser, Roger Lucas, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Rainer Gallus, von Quarten, in Bad Ragaz, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Roger Lucas, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005220448, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Terra Quarten AG, in Quarten, CHE-102.213.895, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2013, S.0, Publ. 929611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Busa, Nicola, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gubser, Johann Walter, genannt Hans, von Quarten, in Oberterzen (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Giger, Rainer Gallus, von Quarten, in Murg (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Roger Lucas, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 4234769, Registre du commerce Saint-Gall, (320)
Murgsee AG, in Quarten, CHE-103.440.867, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 139 vom 20.07.2016, Publ. 2963801).
Domizil neu:
c/o Ortsgemeinde Murg, Alte Staatsstrasse 14, 8877 Murg.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zeller, Ruedi, von Quarten, in Murg (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Walser, Roger, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Meier, Josef, von Quarten, in Murg (Quarten), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Quarten-Murg, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gätzi, Olivia, von Quarten, in Unterterzen (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Peter, Stefan, von Quarten, in Murg (Quarten), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.