Renseignements sur Ian Walker
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Ian Walker
Participations
Dernières notifications FOSC pour Ian Walker
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 6476602, Registre du commerce Zoug, (170)
SENIS GmbH, in Zug, CH-170.4.004.766-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 112 vom 10.06.2011, S. 0, Publ. 6200176).
Statuten neu:
12.12.2011.
Rechtsform neu:
Aktiengesellschaft.
Umwandlung:
Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung wird gemäss Umwandlungsplan vom 28.11.2011 und Bilanz per 31.10.2011 mit Aktiven von CHF 476'144.60 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 6'835.80 in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 3'000 Aktien zu CHF 100.00.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Ametes AG, in Zürich (CH-020.3.028.496-2), gemäss Fusionsvertrag vom 12.12.2011 und Bilanz per 31.10.2011. Aktiven von CHF 150'120.40 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 120.40 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die Aktionäre der übertragenden Gesellschaft erhalten 1'500 Aktien zu CHF 100.00. Das Aktienkapital wird infolge Fusion um CHF 150'000.00 erhöht.
Firma neu:
SENIS AG.
Zweck neu:
Entwicklung, Herstellung von und Handel mit mikrotechnischen Bauteilen und elektronischen Geräten, Entwicklung von solchen Produkten für Dritte, technische Beratung auf diesem Gebiet sowie Verwertung von geistigem Eigentum;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00 [bisher: Stammkapital CHF 300'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 600'000.00.
Aktien neu:
6'000 Inhaberaktien zu CHF 100.00. Ordentliche Kapitalerhöhung im Umfang von CHF 150'000.00 zusätzlich zur fusionsbedingten Kapitalerhöhung.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Publikation im SHAB, oder - sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind - mit eingeschriebenen Brief, mit E-Mail oder mit Telefax. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 15.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stuck, Dr. Alexander, von Büren an der Aare, in Wettingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Stuck, Ernst, von Büren an der Aare, in Zug, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Spasic, Tatjana, von Baar, in Baar, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Popovic, Prof. Dr. Radivoje, von Zug, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Popovic, Dr. Radivoje, Gesellschafter mit Einzelunterschrift];
Stuck Schubiger, Marianne, von Büren an der Aare, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Walker, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Woodside (US), Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Popovic, Dragana, von Zug, in Zug, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift [bisher: Gesellschafterin mit Einzelunterschrift und Geschäftsführerin mit Einzelunterschrift];
CONTRAST Revision AG (CH-170.3.025.693-4), in Zug, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 2717674, Registre du commerce Zurich, (20)
Ametes AG, in Zürich, CH-020.3.028.496-2, Technoparkstrasse 1, 8005 Zürich, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
16.02.2005.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, die Herstellung von und den Handel mit mikrotechnischen Bauteilen und elektronischen Geräten, die Entwicklung von solchen Produkten für Dritte, die technische Beratung auf diesem Gebiet sowie die Verwertung von geistigem Eigentum. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 150'000.--.
Aktien:
1'500 Namenaktien zu CHF 100.--.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Popovic, Prof. Dr. Radivoje, von Zug, in Zug, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Popovic, Dragana, von Zug, in Zug, Mitglied und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Walker, Ian, amerikanischer Staatsangehöriger, in Woodside (CA/US), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
W. Frei GmbH Treuhand, in Zürich, Revisionsstelle.