Renseignements sur Werner Wälchli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Werner Wälchli
Participations
Dernières notifications FOSC pour Werner Wälchli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2828276, Registre du commerce Grisons, (350)
Unifin 98 AG, in Bonaduz, CH-350.3.006.334-9, Handel mit Wertschriften, Derivaten und Devisen sowie Vermögensverwaltung sowie An- und Verkauf und Finanzierung von Motorrädern, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2004, S. 7, Publ. 2271468).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Werner, von Wynigen, in Bonaduz, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Berikon].
Numéro de publication: 2271468, Registre du commerce Grisons, (350)
Unifin 98 AG, bisher in Chur, Handel mit Wertschriften, Derivaten und Devisen sowie Vermögensverwaltung, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 31.05.2002, S. 8, Publ. 491938).
Statutenänderung:
12.05.2004.
Sitz neu:
Bonaduz.
Domizil neu:
Via Plazzas 3, 7402 Bonaduz.
Zweck neu:
Handel mit Wertschriften, Derivaten und Devisen sowie Vermögensverwaltung sowie An- und Verkauf und Finanzierung von Motorrädern;
die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wälchli, Max, von Wynigen, in Bonaduz, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Wälchli, Werner, von Wynigen, in Berikon, Delegierter, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied].
Registre du commerce Grisons, (350)
Nova-Finanz & Investment AG, in Chur, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 17.04.2001, S. 2810).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wälchli, Werner, von Wynigen, in Bonaduz, Vize-Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.