Renseignements sur Anton Wäfler
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton Wäfler
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005096701, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Rohrbach-Träff, in Frutigen, CHE-102.722.837, Verein (SHAB Nr. 221 vom 14.11.2014, S.0, Publ. 1822825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Daniel, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer-Trummer, Ernst, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift];
Pieren, Thomas, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Vizepräsident des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichen, Beat, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, Kassier, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift];
Allenbach, Simon, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lauber, Madeleine, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Mitglied des Vorstandes, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung, ohne Zeichnungsberechtigung];
Reichen, David, von Adelboden, in Frutigen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4527266, Registre du commerce Berne, (36)
Verein Rohrbach-Träff, in Frutigen, CH-092.6.003.743-1, Verein (SHAB Nr. 139 vom 23.07.1997, S. 5236).
Statutenänderung:
16.11.2007.
Domizil neu:
Adelbodenstrasse 218, 3724 Ried (Frutigen).
Organisation neu:
Mitgliederversammlung und Vorstand.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäfler-Oester, Daniel, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maurer-Trummer, Ernst, von Adelboden, in Achseten, Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident];
Oester, Hanspeter, von Frutigen, in Adelboden, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Reichen, Beat, von Adelboden, in Ried (Frutigen), Mitglied und Kassier, mit Einzelunterschrift;
Lauber, Madeleine, von Adelboden, in Achseten (Frutigen), Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pieren, Thomas, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wäfler, Daniel, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numéro de publication: 4478284, Registre du commerce Berne, (36)
Skilift Metschalp AG, in Frutigen, CH-092.3.007.697-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2004, S. 4, Publ. 2137966).
Domizil neu:
c/o Franziska Trachsel Treuhand, Bälliz 4, 3714 Frutigen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wäfler, Anton, von Frutigen, in Adelboden, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossen-Wüthrich, Walter, von Frutigen, in Frutigen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident];
Marmet, Ueli, von Frutigen, in Frutigen, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Trachsel Sieber, Franziska, von Frutigen und Reichenbach im Kandertal, in Scharnachtal (Reichenbach im Kandertal), Mitglied und Sekretärin/Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trachsel, Franziska, von Frutigen und Welschenrohr, in Frutigen, Sekretärin];
Marmet, Samuel, von Frutigen, in Achseten (Frutigen), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Klaus, von Frutigen, in Frutigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.