Renseignements sur Thomas Joachim Wäckerlin
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Thomas Joachim Wäckerlin
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005010438, Registre du commerce Zurich, (20)
Kind (Schweiz) AG, in Fehraltorf, CHE-106.105.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 233 vom 02.12.2019, Publ. 1004771921).
Statutenänderung:
22.10.2020.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Mega-Stahl Grassinger GmbH, in Fehraltorf (CHE-110.052.418), gemäss Fusionsvertrag vom 22.10.2020 und Bilanz per 30.06.2020. Aktiven von CHF 362'317.68 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 193'109.75 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Firma neu:
Mega-Stahl AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 22.10.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schneppendahl, Lutz Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schalksmühle (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
VTB Verwaltung, Treuhand & Beratung AG (CHE-106.907.413), in Glarus Nord, Revisionsstelle;
Wäckerlin, Thomas Joachim, von Siblingen, in Wangen-Brüttisellen, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 3437677, Registre du commerce Zurich, (20)
Kind (Schweiz) AG, in Fehraltorf, CHE-106.105.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 14.10.2016, Publ. 3108149).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lehmann, Philip, deutscher Staatsangehöriger, in Horn-Bad Meinberg (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ciganovic, Zeljko, deutscher Staatsangehöriger, in Hessisch (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Peverelli, Roland, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Wäckerlin, Thomas Joachim, von Siblingen, in Wangen-Brüttisellen, mit Einzelunterschrift.