Renseignements sur Roland Peverelli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Roland Peverelli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005412094, Registre du commerce Zurich, (20)
Furex AG, in Fehraltorf, CHE-108.024.128, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 182 vom 20.09.2018, Publ. 1004459029).
Firma neu:
Furex AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.02.2022 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peverelli, Roland, von Zürich, in Fehraltorf, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peverelli, Beat, von Bioggio, in Bassersdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004771921, Registre du commerce Zurich, (20)
Kind (Schweiz) AG, in Fehraltorf, CHE-106.105.052, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 38 vom 25.02.2019, Publ. 1004573516).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Peverelli, Roland, von Zürich, in Fehraltorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Eberle, Pascal, von Häggenschwil, in Nürensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004751181, Registre du commerce Zurich, (20)
Mega-Stahl Grassinger GmbH, in Fehraltorf, CHE-110.052.418, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 96 vom 22.05.2018, Publ. 4239489).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneppendahl, Lutz Andreas, deutscher Staatsangehöriger, in Schalksmühle (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Eberle, Pascal, von Häggenschwil, in Nürensdorf, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Peverelli, Roland, von Bioggio, in Fehraltorf, mit Einzelunterschrift, [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].