Renseignements sur Jan Vyskocil
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Jan Vyskocil
Dernières notifications FOSC pour Jan Vyskocil
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1004592657, Registre du commerce Berne, (36)
Niesenglass Switzerland GmbH, in Krattigen, CHE-338.977.761, Hofacherweg 4a, 3704 Krattigen, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
09.03.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung von Glaswaren durch handwerkliche Bearbeitung sowie den Handel mit Glasmaterialien und Werkzeugen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder mit elektronischer Post. Gemäss Erklärung vom 09.03.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Schlott, Maximilian, deutscher Staatsangehöriger, in Linden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 120 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Vyskocil, Jan, tschechischer Staatsangehöriger, in Uzice (CZ), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 80 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3744714, Registre du commerce Zoug, (170)
Orfist AG, in Zug, CH-217.3.138.806-7, Beratung von internationalen Unternehmungen, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 60 vom 26.03.2004, S. 19, Publ. 2187646).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vyskocil, Jan, von Ebikon, in Luzern, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Willimann, Oliver, von Büron, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident mit Einzelunterschrift und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 845326, Registre du commerce Zoug, (170)
ROCOIL AG, Sitz Zug, Handel mit Rohöl und verwandten Produkten, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2002, S. 16, Id. 573204).
Firma Neu:
ROCOIL AG in Liq..
Domizil Neu:
c/o Orfist AG, Poststrasse 18, 6300 Zug.
Bemerkungen Neu:
Auflösung: Generalversammlung vom 27.01.2003.
Eingetragene Personen Neu:
Orfist AG, in Zug, Liquidatorin.
Gelöscht:
[Vyskocil, Jan, Heimat Ebikon, in Luzern, Mitglied mit Einzelunterschrift].