Renseignements sur Boris Josip Vrabec
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Boris Josip Vrabec
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005074483, Registre du commerce Zurich, (20)
Instant Finance and Consulting AG, in Zürich, CHE-103.314.582, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 31.08.2020, Publ. 1004967592).
Domizil neu:
Talstrasse 20, 8001 Zürich.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bisang, René, von Zürich, in Schöfflisdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vrabec, Boris Josip, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 6319030, Registre du commerce Thurgovie, (440)
AYA Technologies AG, bisher in Baar, CH-440.3.019.847-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 04.11.2010, S. 16, Publ. 5881078).
Gründungsstatuten:
13.03.2007.
Statutenänderung:
17.08.2011.
Firma neu:
Aya Technologies AG.
Sitz neu:
Arbon.
Domizil neu:
St. Gallerstrasse 20, 9320 Arbon.
Zweck neu:
Entwicklung und Verkauf von Software und elektronischen Systemen sowie Lösungen im Bereich der Datenkommunikation. Ferner Vermittlung von und Handel mit Waren und Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rother, Joachim, von Frutigen, in Stachen (Arbon), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift];
Böhme, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Wächtersbach (DE), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vrabec, Boris J., deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.