Renseignements sur Kurt von Känel
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusRésultats pour le nom Kurt von Känel
Dernières notifications FOSC pour Kurt von Känel
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2062693, Registre du commerce Berne, (36)
von Känels GmbH, in Aeschi bei Spiez, CHE-113.313.785, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2009, S. 5, Publ. 4944380).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Känel-Schmid, Heidi, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Kurt, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numéro de publication: 4944380, Registre du commerce Berne, (36)
von Känels GmbH, in Aeschi bei Spiez, CH-092.4.017.963-1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 244 vom 15.12.2006, S. 5, Publ. 3682782). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 13.03.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Känel, Kurt, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 4635632, Registre du commerce Berne, (36)
Hallenbad AG, Aeschi, in Aeschi bei Spiez, CH-092.3.006.255-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 73 vom 16.04.2003, S. 4, Publ. 953192).
Statutenänderung:
26.08.2008.
Firma richtig:
HALLENBAD AG, AESCHI.
Aktienkapital neu:
CHF 1'412'000.-- [bisher: CHF 612'000.--].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 1'412'000.--.
Aktien neu:
14'120 Inhaberaktien zu CHF 100.-- [bisher: 6'120 Inhaberaktien zu CHF 100.--]. Ordentliche Kapitalerhöhung.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmutz, Rudolf, von Vechigen, in Spiez, Revisionsstelle;
Thomann, Peter, von Spiez, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rubin-Michel, Margrith, von Reichenbach im Kandertal, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
von Känel, Kurt, von Aeschi bei Spiez, in Aeschiried (Aeschi bei Spiez), Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steffen, Bernhard, von Saanen, in Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kikkert, Manuela, von Valcolla, in Aeschi bei Spiez, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kummer, Christian, von Krattigen, in Krattigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.