Renseignements sur Gaudenz von Deschwanden
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Gaudenz von Deschwanden
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005556351, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Adler AG, Adelboden, in Adelboden, CHE-107.281.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 25.06.2021, Publ. 1005228203).
Statutenänderung:
04.04.2022.
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist die Erhaltung und Förderung der Hotellerie und des Gastwirtschaftsgewerbes, vorab durch den Betrieb des Hotels Adler in Adelboden. Die Gesellschaft kann im Inland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im Inland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlagevertrag vom 25. Oktober 1979 übt die Gesellschaft das ihr eingeräumte Recht auf Eintritt in den Kaufvertrag zwischen der Erbengemeinschaft Paul Burn-Schneider (Verkäuferin) und der Firma Burn & Künzi AG und Mitbeteiligte (Käufer) aus und wird erwerben: Adelboden Grundbuchblätter Nr. 1772 und 1960, Hotel Adler mit Wohnhaus samt Beweglichkeiten zum Preise von Fr. 1'850'000.--. Die von den ursprünglichen Käufern geleistete Anzahlung von Fr. 462'500.-- ist diesen nebst Zins ab 24.06.1977 zu vergüten.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich oder mit elektronischer Post.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Deschwanden, Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Peter Karl, von Füllinsdorf, in Muri b. Bern (Muri bei Bern), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1005053087, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Adler AG, Adelboden, in Adelboden, CHE-107.281.705, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 209 vom 29.10.2019, Publ. 1004746965).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CHE-102.299.767), in Köniz, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Heinz, von Adelboden, in Adelboden, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hari, Markus, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Klopfenstein, Peter Andreas, von St. Stephan, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Spiess, Andreas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
von Deschwanden, Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Loretan, Lothar, von Leukerbad, in Adelboden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
EAC Eltschinger Audit & Consulting AG (CHE-105.128.398), in Thalwil, Revisionsstelle.
Numéro de publication: 5560766, Registre du commerce Berne, (36)
Hotel Adler AG, Adelboden, in Adelboden, CH-092.3.006.348-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 56 vom 21.03.2007, S. 5, Publ. 3848946).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burn-Allenbach, Christian, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hari-Frutiger, Jakob, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Künzi-Sarbach, Albert, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Spiess-Fischer, Willy, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hoga-Treuhand Andreas Wuffli, in Interlaken, Revisionsstelle;
Peter, Andreas, von Trub, in Blumenstein, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Spiess, Andreas, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Deschwanden, Gaudenz, von Kerns, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hari, Markus, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
RZ TREUHAND Pascal Chevalier (CH-035.2.029.250-8), in Köniz, Revisionsstelle.