Renseignements sur Anton von Burg
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Anton von Burg
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004689723, Registre du commerce Argovie, (400)
Hofinag AG, in Staufen, CHE-100.703.390, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 130 vom 09.07.2018, Publ. 4345903).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrenk, Daniel, von Wiesendangen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: HR02-1004689724, Registre du commerce Argovie, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2358611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrenk, Daniel, von Wiesendangen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Burg, Martin, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2358611, Registre du commerce Argovie, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.102 vom 29.05.2012, Publ. 6693704).
Statutenänderung:
11.08.2015 und 11.08.2015.
Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: 150'000.00].
Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.08.2015 eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift] und von Burg, Anna, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.