Renseignements sur Filiwag AG Staufen
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseÀ propos de Filiwag AG Staufen
- Filiwag AG Staufen est actuellement actif et est dans le secteur Autres commerces avec des biens divers. Le siège social se trouve à Staufen.
- La direction de l’entreprise Filiwag AG Staufen est composée de 2 personnes.
- Sous «Notifications», vous trouverez toutes les modifications dans le registre du commerce. La dernière modification a eu lieu le 29.01.2021.
- L'IDI d'entreprise est CHE-107.125.850.
Direction (2)
les plus récents membres du conseil d'administration
les plus récents personnes habilitée à signer
Informations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.08.1964
Forme juridique
Société anonyme
Siège social de l'entreprise
Staufen
Registre du commerce
AG
Numéro au registre du commerce
CH-400.3.919.215-2
IDE/TVA
CHE-107.125.850
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Abwicklung von Handelsgeschäften für eigene oder fremde Rechnung sowie von Finanzierungsgeschäften, Beteiligungen an Unternehmen sowie Erwerb, Überbauung und Verwertung von Immobilien.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Optag Aktiengesellschaft
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Filiwag AG Staufen
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005087333, Registre du commerce Argovie, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2019, Publ. 1004689724).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Martin, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: HR02-1004689724, Registre du commerce Argovie, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 172 vom 07.09.2015, Publ. 2358611).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schrenk, Daniel, von Wiesendangen, in Lenzburg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Burg, Martin, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2358611, Registre du commerce Argovie, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.102 vom 29.05.2012, Publ. 6693704).
Statutenänderung:
11.08.2015 und 11.08.2015.
Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: 150'000.00].
Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.08.2015 eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift] und von Burg, Anna, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Liste de résultats
Vous trouvez ici un lien de la direction vers une liste de personnes avec le même nom, qui sont enregistrées dans le registre du commerce.