Anna von Burg
domicilié à Staufen, de Lommiswil Mandats actifs: Filiwag AG Staufen, Hofinag AG Connecté à: Daniel Schrenk, Daniel Schrenk Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anna von Burg" à jour.Vous suivez maintenant "Anna von Burg".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Anna von Burg" à jour.Vous suivez maintenant "Anna von Burg".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Anna von Burg
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Anna von Burg
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Autres commerces avec des biens divers
Exploitation des autres institutions financières
Personnes privées avec le nom Anna von Burg
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Anna von Burg
Numéro de publication: 2358611, Registre du commerce Argovie, (400)
Filiwag AG Staufen, in Staufen, CHE-107.125.850, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.102 vom 29.05.2012, Publ. 6693704).
Statutenänderung:
11.08.2015 und 11.08.2015.
Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: CHF 150'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
250'000.00 [bisher: 150'000.00].
Aktien neu:
250 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände neu:
Verrechnung: Die Gesellschaft verrechnet bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 11.08.2015 eine Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00, wofür 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 ausgegeben werden.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Anton, von Lommiswil, in Staufen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift] und von Burg, Anna, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Registre du commerce Argovie, (400)
Hofinag AG, bisher in Zug, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.190 vom 30.9.1994 S.5414).
Statutenänderung:
20.1.1996.
Sitz neu:
Staufen.
Domizil neu:
Lottenweg 9, 5603 Staufen.
Zweck neu:
Abwicklung von Handelsgeschäften für eigene und fremde Rechnung, Abwicklung von Finanzierungsgeschäften, Beteiligungen an Unternehmen im In- und Ausland, Erwerb, Ueberbauung und Verwertung von Immobilien im In- und Ausland;
die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundeigentum erwerben, verwalten oder verkaufen.
Aktienkapital:
Fr.50000.
Liberierung Aktienkapital neu:
Fr.50000.
Aktien:
50 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen neu:
Bekanntmachungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung neu:
Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist beschränkt nach Massgabe der Statuten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Anna, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift(wie bisher);
Schrenk, Monika, von Wiesendangen und Lommiswil, in Staufen, Revisionsstelle(wie bisher).
Registre du commerce Argovie, (400)
Filiwag AG, in Staufen , Abwicklung von Handelsgeschäftenfür eigene und fremde Rechnung usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.54 vom 6.3.1986 S.881).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lörli, Arthur, von Neftenbach, in Neftenbach, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Burg, Anna, von Lommiswil, in Staufen, Mitglied, mit Einzelunterschrift;
Schrenk, Monika, von Wiesendangen und Lommiswil, in Staufen, Revisionsstelle.