Renseignements sur Marc Rudolf von Arx
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Marc Rudolf von Arx
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR01-1005423315, Registre du commerce Argovie, (400)
VARET AG, in Hausen (AG), CHE-276.341.598, c/o Rudolf von Arx, Hauptstrasse 13b, 5212 Hausen AG, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
28.01.2022. 02.03.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, Verkauf, die Verwaltung und Vermittlung von Immobilien und die Beteiligung an Immobilien sowie die Beteiligung an Vermögenswerten aller Art. Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung die Grundstücke Hausen (AG) Nrn. 123-18 und 2546-0-20 zum Preis von höchstens CHF 960'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch eingetragenen Adressen. Gemäss Erklärung aller Gründer vom 28.01.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
von Arx, Marc Rudolf, von Oensingen, in Villnachern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
von Arx, Carmen, von Oensingen, in Windisch, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Rudolf, von Oensingen, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Yvonne, von Oensingen, in Hausen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
von Arx, Rahel Johanna, von Schwellbrunn, in Villnachern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004532490, Registre du commerce Argovie, (400)
Subag Tech AG, in Baden, CHE-107.515.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2016, Publ. 3094095).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Suter, Bruno, von Freienwil, in Niederrohrdorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Steger, Roland, von Bellikon, in Künten, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Suter, Pascal, von Freienwil, in Fislisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Brunner, Marco, von Bachenbülach, in Bachenbülach, mit Kollektivprokura zu zweien;
von Arx, Marc, von Oensingen, in Villnachern, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: in Hausen (AG), ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: 2664351, Registre du commerce Argovie, (400)
Subag Tech AG, in Baden, CHE-107.515.257, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 25.11.2015, Publ. 2502603).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von Arx, Marc, von Oensingen, in Hausen (AG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.