Renseignements sur Fridolin Vögtli
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Fridolin Vögtli
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 2002742, Registre du commerce Soleure, (241)
Fridolin Vögtli Reisen GmbH, in Seewen, Betrieb eines Carreise-Unternehmens usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 148 vom 05.08.2002, S. 8, Publ. 588526).
Domizil neu:
Bachstrasse 28, 4206 Seewen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögtli, Fridolin, von Seewen, in Seewen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Steiner, Mario, von Grindel, in Grindel, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.--.
Registre du commerce Soleure, (241)
Fridolin Vögtli Reisen GmbH, in Seewen, Betrieb eines Carreise-Unternehmens usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 6 vom 12.01.1998, S. 177).
Statutenänderung:
12.07.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bänziger, Roland, von Reute AR und Oberwil BL, in Seewen SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--;
Bänziger-Vögtli, Marina, von Reute AR und Oberwil BL und Seewen, in Seewen SO, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 7'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögtli, Fridolin, von Seewen, in Seewen SO, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 20'000.-- [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 6'000.--].
Registre du commerce Soleure, (241)
Fridolin Vögtli Reisen GmbH, Sitz Seewen.
Domizil:
Neuenweg 6, 4206 Seewen SO, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
22.12.1997.
Zweck:
Betrieb eines Carreise-Unternehmens, Organisation und Vermittlung von Reisen, Erbringung von Dienstleistungen im Touristikbereich und Durchführung von Transporten aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten und Grundeigentum erwerben.
Stammkapital:
CHF20000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Bänziger, Roland, Heimat Reute AR, Oberwil BL, in Seewen SO, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF7000;
Bänziger-Vögtli, Marina, Heimat Reute AR, Oberwil BL, Seewen, in Seewen SO, Gesellschafterin, Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF7000;
Vögtli, Fridolin, Heimat Seewen, in Seewen SO, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien, Stammanteil: CHF6000.