Renseignements sur Wolfram Otto Vögele
Dossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Wolfram Otto Vögele
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 3846401, Registre du commerce Zoug, (170)
LCG Swiss Consult GmbH, in Baar, CHE-114.464.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: 1080669, Registre du commerce Zoug, (170)
SKM Schweizer Kreditmanagement AG, in Zug, CH-170.3.034.068-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6541236).
Statutenänderung:
04.09.2013.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o KBT Treuhand Business Center AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch per Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Wolfram Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nurmukhanov, Willy Werner, von Basel, in Basel, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Bruno, von Luthern, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1031465, Registre du commerce Zoug, (170)
PyraxaMedia GmbH, in Zug, CH-170.4.006.897-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, Publ. 6486624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Wolfram Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Luxemburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].