Wolfram Otto Vögele
domicilié à Luxembourg, de Allemagne Mandats actifs: LCG Treuhand AG, SchildBau AG Connecté à: Clemens Gregor Laternser, Clemens Gregor Laternser, Rolf Paul Jermann et plus Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Wolfram Otto Vögele" à jour.Vous suivez maintenant "Wolfram Otto Vögele".
Solvabilité Veuillez vous connecter ou vous inscrire gratuitement pour conserver les informations de "Wolfram Otto Vögele" à jour.Vous suivez maintenant "Wolfram Otto Vögele".
|
Endroits où vivent des personnes du nom de Wolfram Otto Vögele
Dans ces secteurs travaillent des personnes avec le nom de Wolfram Otto Vögele
Services fiduciaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Services fiduciaires
Achat & vente de biens immobiliers propres
Personnes privées avec le nom Wolfram Otto Vögele
Moneyhouse vous offre des informations sur plus de 4 millions de personnes privées. Informations sur personnes privées ne sont disponibles que pour membres Premium.
Dernières notifications FOSC: Wolfram Otto Vögele
Numéro de publication: 3846401, Registre du commerce Zoug, (170)
LCG Swiss Consult GmbH, in Baar, CHE-114.464.010, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2017, Publ. 3654021).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Wolfram, deutscher Staatsangehöriger, in Luxembourg (LU), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, .
Numéro de publication: 1080669, Registre du commerce Zoug, (170)
SKM Schweizer Kreditmanagement AG, in Zug, CH-170.3.034.068-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 08.02.2012, Publ. 6541236).
Statutenänderung:
04.09.2013.
Sitz neu:
Baar.
Domizil neu:
c/o KBT Treuhand Business Center AG, Neuhofstrasse 5A, 6340 Baar.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch per Brief, Telefax oder E-Mail, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, sonst durch Publikation im SHAB. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Vögele, Wolfram Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Nurmukhanov, Willy Werner, von Basel, in Basel, Zeichnungsberechtigter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Peter, Bruno, von Luthern, in Richterswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 1031465, Registre du commerce Zoug, (170)
PyraxaMedia GmbH, in Zug, CH-170.4.006.897-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 1 vom 03.01.2012, Publ. 6486624).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vögele, Wolfram Otto, deutscher Staatsangehöriger, in Luxemburg (LU), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00 [bisher: in Luxemburg (DE), Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift und Gesellschafter mit Einzelunterschrift].