Renseignements sur Bela Laszlo Csaba Vértes von Sikorszky
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour Bela Laszlo Csaba Vértes von Sikorszky
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 1212749, Registre du commerce Zurich, (20)
Salis & Vertes GmbH Zürich, in Zürich, CH-020.4.038.751-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 10 vom 15.01.2010, S. 27, Publ. 5443412).
Statutenänderung:
31.10.2013.
Firma neu:
Galerie von VERTES Zürich GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Salis-Samaden, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vértes von Sikorszky, Bela Laszlo Csaba, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numéro de publication: 4694958, Registre du commerce Zurich, (20)
Salis & Vertes GmbH Zürich, in Zürich, CH-020.4.038.751-2, Bahnhofstrassse 3, 8001 Zürich 1, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
07.10.2008.
Zweck:
Vertrieb von und Handel mit Kunstgegenständen, sowie die Verwaltung von Vermögen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann darüber hinaus Grundstücke erwerben, halten und veräussern, sowie alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Gründer vom 07.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Vértes von Sikorszky, Bela Laszlo Csaba, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 15 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Salis-Samaden, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numéro de publication: 3647534, Registre du commerce Grisons, (350)
Salis & Vértes GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.001.990-4, Via Serlas 35, 7500 St. Moritz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2006.
Zweck:
Betrieb einer Galerie, einschliesslich Vertrieb und Handel mit Kunstgegenständen, sowie die Verwaltung von Vermögen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann darüber hinaus Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Vértes von Sikorszky, Bela Laszlo Csaba, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (Küsnacht ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000;
Salis, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.