Âge de l'entreprise
-Chiffre d'affaires en CHF
-Capital en CHF
-Employés
-Marques actives
-Renseignements sur Salis & Vértes GmbH St. Moritz
Il n’y a pas des renseignements, car la société était radiée.
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque et de plus amples informations sur l'entreprise. En savoir plusRenseignement économique
Renseignement complète sur la situation économique d'une entreprise. En savoir plusPratiques de paiement
Évaluation des pratiques de paiement sur la base des factures passées. En savoir plusExtrait du registre des poursuites
Aperçu des procédures de recouvrement actuelles et passées. En savoir plusDossier d'entreprise en PDF
Coordonnées, changements dans l'entreprise, chiffre d'affaires et nombre d'employés, gestion, propriétaires, structure de l'actionnariat et autres données de l'entreprise. Consulter le dossier d'entrepriseInformations du registre du commerce
Inscription au registre du commerce
17.11.2006
Radiation du registre du commerce
15.01.2010
Forme juridique
Société à responsabilité limitée
Siège social de l'entreprise
St. Moritz
Registre du commerce
GR
Numéro au registre du commerce
CH-350.4.001.990-4
IDE/TVA
CHE-113.269.121
Secteur
Autres commerces avec des biens divers
But (Langue d'origine) Personnalisez le but social en quelques clics.
Betrieb einer Galerie, einschliesslich Vertrieb und Handel mit Kunstgegenständen, sowie die Verwaltung von Vermögen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann darüber hinaus Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Plus de noms d'entreprises
Noms d'entreprises précédents et traductions
- Salis & Vértes GmbH
Titulaires
Participations
Dernières notifications FOSC pour Salis & Vértes GmbH St. Moritz
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: 5443556, Registre du commerce Grisons, (350)
Salis & Vértes GmbH St. Moritz, in St. Moritz, CH-350.4.001.990-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 199 vom 14.10.2008, S. 9, Publ. 4689408). Aktiven und Passiven (Fremdkapital) gehen infolge Fusion auf die Salis & Vertes GmbH Zürich, in Zürich (CH- 020.4.038.751-2), über. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numéro de publication: 4689408, Registre du commerce Grisons, (350)
Salis & Vértes GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.001.990-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 228 vom 23.11.2006, S. 9, Publ. 3647534).
Statutenänderung:
7.10.2008.
Firma neu:
Salis & Vértes GmbH St. Moritz.
Mitteilungen:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen durch Brief an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung des Geschäftsführers vom 08.10.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Numéro de publication: 3647534, Registre du commerce Grisons, (350)
Salis & Vértes GmbH, in St. Moritz, CH-350.4.001.990-4, Via Serlas 35, 7500 St. Moritz, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
16.11.2006.
Zweck:
Betrieb einer Galerie, einschliesslich Vertrieb und Handel mit Kunstgegenständen, sowie die Verwaltung von Vermögen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann darüber hinaus Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan:
SHAB.
Eingetragene Personen:
Vértes von Sikorszky, Bela Laszlo Csaba, deutscher Staatsangehöriger, in Küsnacht (Küsnacht ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 12'000;
Salis, Thomas, österreichischer Staatsangehöriger, in Salzburg (AT), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einer Stammeinlage von CHF 8'000.