Renseignements sur Daniel José Varela Marques
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Daniel José Varela Marques
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005845288, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro-Team Marques GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-114.358.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 66 vom 04.04.2017, S.0, Publ. 3443117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Varela Marques, Daniel José, von Bühler, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Antunes dos Santos Bento, Carlos Manuel, portugiesischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numéro de publication: 3443117, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro-Team Marques GmbH, in Oetwil an der Limmat, CHE-114.358.862, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 71 vom 11.04.2011, Publ. 6116452).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Varela Marques, Daniel José, von Bühler, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: portugiesischer Staatsangehöriger].
Numéro de publication: 4538554, Registre du commerce Zurich, (20)
Elektro-Team Marques GmbH, in Oetwil an der Limmat, CH-020.4.038.032-3, Dorfstrasse 8, 8955 Oetwil an der Limmat, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
13.06.2008.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Vornahme von Elektro- und Telefoninstallationen, die Reparatur von und der Handel mit Elektroartikeln. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen, ferner Zweigniederlassungen im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder sich mit diesen zusammenschliessen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung das Geschäft des im Handelsregister eingetragenen Einzelunternehmens Elektro Varela Marques, in Dietikon, gemäss Vertrag vom 13.6.2008 und Übernahmebilanz per 31.12.2007 mit Aktiven von CHF 189'993.73 und Passiven von CHF 130'201.75, wofür 400 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben und CHF 19'791.98 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Die Mitteilungen an die im Anteilbuch eingetragenen Gesellschafter erfolgen brieflich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung des Gründers vom 13.6.2008 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Varela Marques, Daniel José, portugiesischer Staatsangehöriger, in Oetwil an der Limmat, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 400 Stammanteilen zu je CHF 100.00.