Renseignements sur David Matthias van der Heemst
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusDernières notifications FOSC pour David Matthias van der Heemst
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004745890, Registre du commerce Berne, (36)
Berichtigung des im SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 15'813 vom 16.10.2019 Hug Carrosseriesattlerei GmbH, in Seedorf (BE), CHE-340.333.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 203 vom 21.10.2019, Publ. 1004741357).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
van der Heemst, David Matthias, von Wohlen bei Bern, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [nicht: von der Heemst, David Matthias].
Numéro de publication: HR02-1004741357, Registre du commerce Berne, (36)
Hug Carrosseriesattlerei GmbH, in Herbligen, CHE-340.333.691, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 178 vom 13.09.2012, S.0, Publ. 6846380).
Statutenänderung:
15.10.2019.
Sitz neu:
Seedorf (BE).
Domizil neu:
Bernstrasse 13, 3267 Seedorf BE. [Die Bestimmungen betreffend Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte werden aus den Statuten gestrichen.] [gestrichen: Pflichten: Nebenleistungspflichten, Vorhand-.
Vorkaufs- oder Kaufsrechte:
gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hug, Marcel, von Niederhelfenschwil, in Herbligen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Hug-Engel, Martina, von Eggiwil, in Herbligen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
von der Heemst, David Matthias, von Wohlen bei Bern, in Nidau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.