Renseignements sur Annette Turtschi
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Annette Turtschi
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005297180, Registre du commerce Berne, (36)
Syphon AG, in Brügg, CHE-114.564.114, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2020, Publ. 1004984151).
Weitere Adressen:
[gestrichen: Frankenstrasse 70, 3018 Bern].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zahn, Uwe, von Gerzensee, in Nidau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Christine, von Zürich und Oberrüti, in Burgdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Consulta Treuhand und Steuerberatungs AG (CHE-107.177.203), in Täuffelen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bieri, Walter, von Schangnau, in Täuffelen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tschirren, Ursula, von Niedermuhlern, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Turtschi, Annette, von Spiez, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Dialog Treuhand AG (CHE-107.380.454), in Bern, Revisionsstelle.
Numéro de publication: HR02-1004514920, Registre du commerce Berne, (36)
moeff erlebniswerkstatt GmbH, in Sutz-Lattrigen, CHE-112.502.332, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 150 vom 06.08.2009, Publ. 5182560).
Firma neu:
moeff erlebniswerkstatt GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Annette Turtschi, Dorfstrasse 19b, 2572 Sutz. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 30.11.2018 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turtschi, Annette, von Spiez, in Sutz (Sutz-Lattrigen), Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift].
Numéro de publication: 5182560, Registre du commerce Berne, (36)
möff GmbH, in Sutz-Lattrigen, CH-073.4.016.761-9, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2005, S. 4, Publ. 3075562).
Statutenänderung:
25.06.2009.
Firma neu:
moeff erlebniswerkstatt GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Zweck neu:
Zweck der Gesellschaft ist das Anbieten von Erlebnisgastronomie, Caterings und Events. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Gesellschaftsgegenstand zu fördern. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, den Betrieb verwandter Geschäftszweige aufzunehmen, sich an Unternehmen aller Art zu beteiligen, Liegenschaften zu erwerben, zu verwalten, zu veräussern sowie Geschäfte durchzuführen, die den Zweck der Gesellschaft zu fördern geeignet sind.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter: per Brief, Fax oder E-Mail.
Vinkulierung neu:
Vom Gesetz abweichende Abtretungsmodalitäten der Stammanteile gemäss Statuten. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 25.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Loosli, Isabelle, von Eriswil und Adelboden, in Münchenbuchsee, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Stadelmann, Philippe, von Sursee und Escholzmatt, in Zollikofen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Loosli, Lukas, von Adelboden, in Münchenbuchsee, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Turtschi, Annette, von Spiez, in Sutz-Lattrigen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher:mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].