Renseignements sur Maurizio Tuccillo
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Maurizio Tuccillo
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1004678851, Registre du commerce Zoug, (170)
FORINCO AG, in Zug, CHE-282.589.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windholz, Ralph, von Büron und Pfaffnau, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Beat, von Zürich, in Ottenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Tuccillo, Maurizio, von Olten, in Olten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: 3362949, Registre du commerce Zurich, (20)
difors ag Digital Forensic Services, bisher in Olten, CHE-468.784.405, Aktiengesellschaft (vom 13.06.2016).
Gründungsstatuten:
05.07.2013.
Statutenänderung:
13.02.2017.
Sitz neu:
Lindau.
Domizil neu:
Rietstrasse 6, 8317 Tagelswangen.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen, Coaching und Ausbildungen im Bereich der digitalen Forensik. Sie kann Zweigniederlassungen in der Schweiz und im Ausland errichten, sich an anderen Unternehmungen des In- und des Auslandes beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann Grundstücke, Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten, belasten und veräussern. [Neue] Weitere Adresse: Postfach 56, 8307 Effretikon.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tuccillo, Maurizio, von Olten, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mock, Markus, von Schwellbrunn, in Nesslau, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numéro de publication: 2885501, Registre du commerce Soleure, (241)
difors ag Digital Forensic Services, in Olten, CHE-468.784.405, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2014, Publ. 1423111).
Domizil neu:
Platanen 49, 4600 Olten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauser, Frank, von Madiswil, in Wädenswil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tuccillo, Maurizio, von Olten, in Olten, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift].