Renseignements sur Beat Grossenbacher
Contrôle de solvabilité
Évaluation de la solvabilité à l'aide d'un feu tricolore comme indicateur de risque. En savoir plusDossier de personne
Toutes les informations sur la personne sous forme compacte dans un seul document. En savoir plusParticipations
Dernières notifications FOSC pour Beat Grossenbacher
Les notifications les plus récentes de la feuille officielle suisse du commerce (FOSC) ne sont disponibles que dans la langue d’origine de l’office du registre du commerce respectif. Visualiser toutes publications
Numéro de publication: HR02-1005395300, Registre du commerce Zoug, (170)
FORINCO AG, in Zug, CHE-282.589.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 137 vom 18.07.2019, Publ. 1004678851).
Statutenänderung:
18.01.2022.
Sitz neu:
Risch.
Domizil neu:
Suurstoffi 41B, 6343 Rotkreuz.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Grossenbacher, Beat, von Zürich, in Ottenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windholz, Ralph, von Büron und Pfaffnau, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Gut, Frank, von Uetikon am See, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Philip, von Buchberg, in Glarus Nord, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numéro de publication: HR02-1004973764, Registre du commerce Zurich, (20)
MoreIT GmbH, in Ottenbach, CHE-111.729.011, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 52 vom 17.03.2009, S.25, Publ. 4929336).
Firma neu:
MoreIT GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 26.08.2020 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grossenbacher, Beat, von Zürich, in Ottenbach, Gesellschafter und Geschäftsführer, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Obfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Grossenbacher-Jakob, Heidi, von Trogen und Zürich, in Ottenbach, Gesellschafterin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: in Obfelden, Gesellschafterin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numéro de publication: HR02-1004678851, Registre du commerce Zoug, (170)
FORINCO AG, in Zug, CHE-282.589.356, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 37 vom 22.02.2017, Publ. 3363541).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Windholz, Ralph, von Büron und Pfaffnau, in Unterägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Grossenbacher, Beat, von Zürich, in Ottenbach, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift];
Tuccillo, Maurizio, von Olten, in Olten, Zeichnungsberechtigter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.